125 Ans |
03-09-2024 | Fase 1 Online |
13-08-2024 | Online 1940-1945 |
13-07-2024 | 2023-2024 Online |
13-06-2024 | 1939-1940 Online |
13-05-2024 | 1938-1939 Online |
13-04-2024 | 1937-1938 Online |
Volgende wedstrijd |
|
di. 29-09-2024 - 13u30 | |
Bosuilstadion | |
R. Antwerp F.C. - Beerschot V.A. | |
- | |
Speeldag 9 Jupiler Pro League 1A |
Statistiques |
|
Joueurs: | 939 |
Tegenspelers: | 12501 |
Clubs: | 470 |
Matches: | 4911 |
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- |
Match du jour... |
Aujourd'hui Il y à... 105 années. |
28-09-1919 |
Division d'Honneur |
C.S. Brugeois - Beerschot A.C. |
Joyeux anniversaire... |
Aujourd'hui Il y à... 89 années. |
28-09-1935 |
Jour de naissance de: Alfred Odeurs |
|
|
Ózdi Vasas SzIT Testgyakorlók Köre (Académie de la jeune) | de 01-07-1949 | jusqu'à 30-06-2054 | |
Ózdi Vasas S.K. | de 01-07-1954 | jusqu'à 31-12-1956 | |
Budapesti Vasas S.C. | de 01-01-1957 | jusqu'à 30-06-1957 | |
Sportgemeinde Eintracht Frankfurt | de 01-07-1957 | jusqu'à 30-06-1959 | |
R. Standard C.L. | de 01-07-1959 | jusqu'à 30-06-1965 | |
R. Beerschot A.C. (Joueur invité) | de 07-05-1965 | jusqu'à 09-05-1965 | |
Sportgemeinde Eintracht Frankfurt | de 01-07-1965 | jusqu'à 30-06-1968 | |
T.u.S. Maccabi Frankfurt | de 01-07-1968 | jusqu'à 30-06-1969 | |
A.R.A. La Gantoise | de 01-07-1969 | jusqu'à 30-06-1973 | |
R.R.C. Tournaisien (Joueur-Entraîneur) | de 01-07-1973 | jusqu'à 30-06-1974 | |
1.F.C. Schweinfurt 05 (Entraîneur T1) | de 01-07-1974 | jusqu'à 30-06-1975 | |
V.f.B. Stuttgart 1893 (Entraîneur T1) | de 01-07-1975 | jusqu'à 30-06-1976 | |
F.K. Pirmasens (Entraîneur T1) | de 20-10-1976 | jusqu'à 30-06-1977 | |
F.C. Bayern Hof 1910 (Entraîneur T1) | de 01-07-1977 | jusqu'à 05-05-1978 | |
Arminia Hannover (Entraîneur T1) | de 01-07-1979 | jusqu'à 28-11-1979 | |
1. Würzburger F.V. 1904 (Entraîneur T1) | de 27-03-1980 | jusqu'à 30-06-1980 | |
Eintracht Frankfurt (Entraîneur de jeunes) | de 31-12-1998 | jusqu'à 30-09-1999 | |
Binger F.V.g.g. Hassi (Entraîneur T1) | de 20-02-2001 | jusqu'à 30-04-2001 | |
S.G. Rot-Weiss Frankfurt 01 (Membre d'équipage) | de 01-07-2007 | jusqu'à 30-06-1925 | |
S.G. Rot-Weiss Frankfurt 01 (Conseiller) | de 01-07-2007 | jusqu'à 30-06-2025 |
Les chiffres ci-dessous sont basés sur les données de notre base de données.. | |||||
Compétition | Coupe | Tournoi | Amicale | Europe | Total |
0 (0) (0,1) | 0 (0) (0,0) | 0 (0) (0,0) | 0 (0) (0,0) | 0 (0) (0,0) | 0 (0) (0,1) |
Saison | Trophée | Pays | Team | Type |
1960–1961 | Champion | R. Standard C.L. | Club | |
1962–1963 | Champion | R. Standard C.L. | Club |